Helle Hald
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1996 (28 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | H+ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 39.035' DKK DREYER & JEPSEN HOLDING ApS (Nu: Habitus Holding ApS) (2023) |
Største underskud: | -6.163' DKK HabitusHuset Gødstrup ApS (2023) |
Største egenkapital: | 92.661' DKK DREYER OG JEPSEN HOLDING AF 12.10.2010 ApS (2021) |
Største gæld: | 134.160' DKK DREYER & JEPSEN HOLDING ApS (Nu: Habitus Holding ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos BOTILBUDDET Sct. MORTENSGAARD APS (Nu: HabitusHusene Nordjylland ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SIRIUS advokater I/S (18 år 7 måneder) |
Seed: 2097405231
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1996 ved H+ A/S (tidligere A/S PSE NR. 4993) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Helle Hald i 11 måneder, før stoppet den 27. juni 1997.
I dag arbejder virksomheden med arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 17.607' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SIRIUS advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Bistandsadvokaternes Landsforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Habitus Bo- og Dagtilbud ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.04.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (55)
-
HabitusHusene Fyn ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
HabitusHuset Børsholt ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
HabitusHuset Bøgelund CFU ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024
Blå bog (fortsat)
Helle har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2023 - 01.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2022 - 01.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Hald har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved BOTILBUDDET Sct. MORTENSGAARD APS (Nu: HabitusHusene Nordjylland ApS) der præsenterede et overskud på 8.245' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved HabitusHuset Gødstrup ApS der præsenterede et underskud på 6.163' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 26 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2016 til i dag hos Habitus Bo- og Dagtilbud ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 39.035' DKK (DREYER & JEPSEN HOLDING ApS (Nu: Habitus Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.163' DKK (HabitusHuset Gødstrup ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 92.443' DKK (DREYER OG JEPSEN HOLDING AF 12.10.2010 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.964' DKK (HabitusHuset Gødstrup ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Martin Godske.