Henrik Saabye Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Henrik Saabye Production (Stifter) |
Største overskud: | 112.301' DKK TV 2 SPORT A/S (Nu: TV3 SPORT1 A/S) (2020) |
Største underskud: | -2.288' DKK MAGCATH ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 152.013' DKK TV 2 SPORT A/S (Nu: TV3 SPORT1 A/S) (2014) |
Største gæld: | 45.238' DKK TV 2 SPORT A/S (Nu: TV3 SPORT1 A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Henrik Saabye Production (23 år 10 måneder) |
Seed: 1515761450
Det begyndte den dag i 2000 hos Henrik Saabye Production i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Saabye Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Henrik nu besiddet i 23 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor tv-virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Henrik Saabye Production
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HENRIK SAABYE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HENRIK SAABYE PRODUCTION INTERNATIONAL ApS
Via HENRIK SAABYE HOLDING ApS -
MAGCATH ApS
Via HENRIK SAABYE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HENRIK SAABYE PRODUCTION INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2010 -
HENRIK SAABYE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Rxiot ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
Rxiot ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
MAGCATH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
07.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
05.11.2020 - 06.12.2021
Direktør
07.12.2021 - 20.12.2021
Reel ejer
07.12.2021 - 09.05.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2015 - 10.12.2015
Ejer
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via HENRIK SAABYE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2012 - 21.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Saabye Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK SAABYE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 9.727' DKK. Gennem sit holdingselskab HENRIK SAABYE HOLDING ApS har Henrik dermed også andele i HENRIK SAABYE PRODUCTION INTERNATIONAL ApS (100%) samt MAGCATH ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Saabye Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor HENRIK SAABYE PRODUCTION INTERNATIONAL ApS landede et overskud på 2.521' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Rxiot ApS landede et underskud på 286' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 481' DKK (HENRIK SAABYE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 9.727' DKK (HENRIK SAABYE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 856' DKK (HENRIK SAABYE PRODUCTION INTERNATIONAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Allan Ilan Stohn.