Knud Laursen
Karrieren startede hos: | BYGGEFIRMAET LØSNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 154.135' DKK K.L.H. ApS (2022-23) |
Største underskud: | -48.726' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1992 ApS (Nu: E-BOLIG A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.252.192' DKK K.L.H. ApS (2022-23) |
Største gæld: | 986.570' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1992 ApS (Nu: E-BOLIG A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos Q CONSTRUCTION A/S (2020) |
Seed: 2117485041
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i BYGGEFIRMAET LØSNING A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Knud Laursen i 21 år 1 måned, inden stoppet d. 16. november 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. november 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K.L.H. ApS
Ejerandel: 100% -
K.L.H. 2 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
E-BOLIG A/S
Via K.L.H. ApS -
MAP BOLIG A/S
Via K.L.H. ApS -
CE-Bolig A/S
Via K.L.H. ApS -
HORSENS HUS A/S
Via K.L.H. ApS -
VICH 5964 ApS
Via K.L.H. ApS -
MAP BYG ApS
Via K.L.H. ApS -
Q CONSTRUCTION A/S UNDER KONKURS
Via K.L.H. ApS -
FACT Leasing A/S
Via K.L.H. ApS -
Fact Biler ApS
Via K.L.H. ApS -
C-BOLIG A/S
Via K.L.H. 2 ApS -
H-Bolig ApS
Via K.L.H. 2 ApS -
VE-Bolig ApS
Via K.L.H. 2 ApS
Direktørposter (10)
-
K.L.H. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.1999 -
E-BOLIG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.1999 -
MAP BOLIG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2004 -
CE-Bolig A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2001 -
VICH 5964 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2000 -
MAP BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2006 -
K.L.H. 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2008 -
C-BOLIG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2008 -
H-Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2015 -
VE-Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2023
Bestyrelsesposter (13)
-
K.L.H. ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.1999 -
E-BOLIG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.1998 -
MAP BOLIG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.1998 -
CE-Bolig A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.1998 -
HORSENS HUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.02.2022 -
VICH 5964 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2011 -
DUAS Bolig A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2004 -
P. DUE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2009 -
MAP BYG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2021 -
K.L.H. 2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2008 -
C-BOLIG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2008 -
H-Bolig ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2021 -
VE-Bolig ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2024
Tidslinje (54)
-
CETRA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024 -
VE-Bolig ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2024
Registreringsdato: 12.01.2024 -
HOI PropCo 3 ApS (Nu: VE-Bolig ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023
Blå bog (fortsat)
Knud har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer
30.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør og Reel ejer
04.07.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
02.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
03.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
22.10.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Knud Laursen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• K.L.H. ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.252.192' DKK.
• K.L.H. 2 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.252.192' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Knud Laursen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor K.L.H. ApS fremviste et overskud på 154.135' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 1. JANUAR 1992 ApS (Nu: E-BOLIG A/S) fremviste et underskud på 48.726' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 13.450' DKK (MAP BOLIG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 17' DKK (Fact Biler ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 314.732' DKK (P. DUE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 27' DKK (Fact Biler ApS).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Peter Due Laursen.