Patric Levi
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Olivka I/S (Ejer) |
Største overskud: | 11.776' DKK K/S Vejlesvinget 7 (2023) |
Største underskud: | -3.746' DKK Domig ApS (2017) |
Største egenkapital: | 10.131' DKK K/S Vejlesvinget 7 (2023) |
Største gæld: | 75.803' DKK K/S Vejlesvinget 7 (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Dagbyg ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Domig ApS (8 år 8 måneder) |
Seed: 1688593126
Erhvervskarrieren startede i 2001 hos Olivka I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Meir Lieber at Patric Levi stiftede Olivka I/S den dag i marts 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Patric i 5 måneder, før stoppet d. 10. august 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K69 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
K69 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2020 -
Dagbyg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2016 -
Domig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2016 -
BEX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2017
Tidslinje (21)
-
K/S Vejlesvinget 7
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
Westside Living ApS (Nu: K20 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021 -
K69 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.05.2020
Registreringsdato: 05.05.2020
Blå bog (fortsat)
Patric har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2017 - 01.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Domig ApS kunne fremvise et overskud på 4.194' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Domig ApS kunne fremvise et underskud på 3.746' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.776' DKK (K/S Vejlesvinget 7).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 155' DKK (Westside Living ApS (Nu: K20 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.131' DKK (K/S Vejlesvinget 7).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -66' DKK (K69 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Patric' netværk er Eva Pernille Folkmann.