Thomas Karlskov Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Primus v/Thomas Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 22.463' DKK TKJ HOLDING, BØRKOP ApS (2019) |
Største underskud: | -2.081' DKK TKJ HOLDING, BØRKOP ApS (2022) |
Største egenkapital: | 74.142' DKK TKJ HOLDING, BØRKOP ApS (2023) |
Største gæld: | 11.570' DKK PRIMUS DANMARK ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos PRIMUS DANMARK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TKJ HOLDING, BØRKOP ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 1606769484
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2001 ved Primus v/Thomas Jørgensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Karlskov Jørgensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 6 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TKJ HOLDING, BØRKOP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PRIMUS DANMARK EJENDOMME ApS
Via TKJ HOLDING, BØRKOP ApS -
Koncenton Vejle P/S
Via TKJ HOLDING, BØRKOP ApS -
Komplementarselskabet Svinholtvej, Vejle Etape 1 ApS
Via Koncenton Vejle P/S -
Svinholtvej, Vejle Etape 1 P/S
Via Komplementarselskabet Svinholtvej, Vejle Etape 1 ApS
Direktørposter (2)
-
TKJ HOLDING, BØRKOP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2008 -
PRIMUS DANMARK EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
PRIMUS DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.09.2019
Registreringsdato: 24.09.2019 -
PRIMUS DANMARK EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.09.2019
Registreringsdato: 24.09.2019 -
PRIMUS DANMARK EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2019
Registreringsdato: 23.09.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.12.2019 - 21.01.2020
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.06.2008 - 24.09.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.03.2010 - 23.09.2019
Reel ejer
25.03.2010 - Stadig aktiv
Direktør
24.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.02.2001 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Karlskov Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TKJ HOLDING, BØRKOP ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 74.142' DKK. Gennem holdingselskabet TKJ HOLDING, BØRKOP ApS har Thomas derfor også andele i PRIMUS DANMARK EJENDOMME ApS (100%) og Koncenton Vejle P/S (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Karlskov Jørgensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TKJ HOLDING, BØRKOP ApS kunne fremvise et overskud på 22.463' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TKJ HOLDING, BØRKOP ApS kunne fremvise et underskud på 2.081' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.192' DKK (PRIMUS DANMARK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 630' DKK (Koncenton Vejle P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 74.142' DKK (TKJ HOLDING, BØRKOP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.560' DKK (PRIMUS DANMARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Peter Krogsgaard Jørgensen.