Thomas Munk Niekrenz
Erhvervsaktiv: | 15. feb. 2001 - 30. sep. 2023 |
Karrieren startede hos: | Munk Niekrenz (Ejer) |
Største overskud: | 9' DKK LIVINGTURE ApS (2015-16) |
Største underskud: | -24' DKK LIVINGTURE ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 55' DKK LIVINGTURE ApS (2015-16) |
Største gæld: | 50' DKK LIVINGTURE ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niekrenz & Co. (21 år 1 måned) |
Seed: 856319114
Karrieren I Danmark startede i 2001 i Munk Niekrenz i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Anders Munk Niekrenz at Thomas Munk Niekrenz stiftede Munk Niekrenz den dag i februar 2001. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. september 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen lufttransport af gods. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Niekrenz & Co.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LIVINGTURE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
LIVINGTURE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Niecars I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
Niecars I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021 -
LIVINGTURE ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2014
Registreringsdato: 22.01.2014
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.03.2021 - 30.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2007 - 31.10.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.02.2001 - 01.09.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor LIVINGTURE ApS kunne fremvise et overskud på 9' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor LIVINGTURE ApS kunne fremvise et underskud på 24' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jacob Sivertsen.