Leo Bøgeholm Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEGO TRADING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 54.497' DKK BILLUND TRAV A/S (2020) |
Største underskud: | -2.695' DKK BILLUND BAGERI A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 46.293' DKK BILLUND TRAV A/S (2020) |
Største gæld: | 26.476' DKK 3P LOGISTICS A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos 3P LOGISTICS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LBM HOLDING ApS (22 år 1 måned) |
Seed: 788477458
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1981 ved LEGO TRADING A/S (tidligere SCAN THERMO KONFEKTION ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Leo Bøgeholm Madsen i 15 år 7 måneder, før stoppet den 4. august 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. august 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LBM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BØGETORP ApS
Via LBM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LBM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
BØGETORP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
BØGETORP ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.08.2022
Registreringsdato: 04.08.2022 -
BØGETORP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2022
Registreringsdato: 03.08.2022 -
BIOProspero Partners IVS (Nu: Biofuel Projects ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Leo har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
04.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.09.2002 - 01.04.2007
Bestyrelsesmedlem
25.02.2013 - 15.11.2015
Bestyrelsesmedlem
16.11.2015 - 03.08.2022
Reel ejer
01.12.2015 - 22.12.2020
Reel ejer
23.12.2020 - 30.06.2022
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.10.2017 - 01.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2017 - 01.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Leo Bøgeholm Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved BØGETORP ApS der præsenterede et overskud på 66' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved BY MOGENSEN A/S (Nu: BY MOGENSEN ApS) der præsenterede et underskud på 1.832' DKK.
Leo har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 7 måneder fra 1981 til 1997 hos LEGO TRADING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.160' DKK (A/S INTERLIFT).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (BIOETHANOL DENMARK ApS (Nu: BIOFUEL DENMARK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.581' DKK (A/S INTERLIFT).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (BIOETHANOL DENMARK ApS (Nu: BIOFUEL DENMARK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Leo' netværk er Brian Krogsgaard Nielsen.