Christina Rind Helsbro
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rind & Co. v/Christina R. Helsbro (Ejer) |
Største overskud: | 112.619' DKK RIND&BOCH ApS (2016) |
Største underskud: | -9.223' DKK ApS KBUS 38 NR. 4635 (Nu: RIND & CO. ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 304.300' DKK Isobar Nordics A/S (2020) |
Største gæld: | 102.080' DKK MAGNETIX A/S (Nu: Merkle Denmark A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RIND & CO. ApS (22 år 9 måneder) |
Seed: 822341485
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 i Rind & Co. v/Christina R. Helsbro (tidligere Firma Christina Rind Helsbro) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Christina Rind Helsbro der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Christina i 7 år 10 måneder, inden stoppet d. 1. januar 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor anden reklamevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS KAUPPAKATU KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
RIND & CO. ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
K/S KAUPPAKATU
Via ApS KAUPPAKATU KOMPLEMENTAR -
Re:lead ApS
Via RIND & CO. ApS -
Coffee & Co. ApS
Via RIND & CO. ApS -
CREW COFFEE ApS
Via Coffee & Co. ApS -
Alouette ApS
Via RIND & CO. ApS -
Jamii A/S
Via RIND & CO. ApS -
NoteAble ApS
Via RIND & CO. ApS -
Datoselskabet af 13032024 ApS UNDER KONKURS
Via RIND & CO. ApS -
Gården ApS
Via RIND & CO. ApS -
RindHelsbro ApS
Via RIND & CO. ApS -
Eco Beach Camp ApS
Via RindHelsbro ApS -
Jysk Muld ApS
Via RindHelsbro ApS -
Ward Invest B ApS
Via RIND & CO. ApS -
WARD247 ApS
Via Ward Invest B ApS
Direktørposter (5)
-
RIND & CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2014 -
NoteAble ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2019 -
Gården ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2019 -
RindHelsbro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2020 -
Ward Invest B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2022
Bestyrelsesposter (7)
-
RUDOLPH CARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2020 -
RABENS SALONER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2019 -
Eco Beach Camp ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2024 -
DoLand ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.10.2023 -
Jamii A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.08.2023 -
NoteAble ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.2019 -
RindHelsbro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2020
Tidslinje (53)
-
Eco Beach Camp ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
Eco Beach Camp ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
Chapter 5 A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023
Blå bog (fortsat)
Christina har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.08.2023 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via RIND & CO. ApS -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Reel ejer
27.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
06.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Christina Rind Helsbro er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RIND & CO. ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 160.802' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ward Invest B ApS (26,66%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Christina Rind Helsbro, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor RIND&BOCH ApS landede et overskud på 112.619' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ApS KBUS 38 NR. 4635 (Nu: RIND & CO. ApS) landede et underskud på 9.223' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.232' DKK (MAGNETIX A/S (Nu: Merkle Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.401' DKK (DoLand ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 160.802' DKK (ApS KBUS 38 NR. 4635 (Nu: RIND & CO. ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.611' DKK (LegalHero ApS (Nu: Lexly ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Steffen Rind Helsbro.