Peter Ole Skarnager Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AWSP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.417' DKK SAMBUS A/S (Nu: VEDDEBUS A/S) (2016) |
Største underskud: | -6.186' DKK AKTIESELSKABET ØRSLEV TURISTTRAFIK (Nu: Ørslev Servicetrafik A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 9.366' DKK SAMBUS A/S (Nu: VEDDEBUS A/S) (2019) |
Største gæld: | 27.240' DKK SAMBUS A/S (Nu: VEDDEBUS A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos AKTIESELSKABET ØRSLEV TURISTTRAFIK (Nu: Ørslev Servicetrafik A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ejendomsselskabet Københavnsvej 347 ApS (35 år 5 måneder) |
Seed: 320854194
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1985 hos AWSP A/S (tidligere THOMSENS BOLIGTEXTILER VORDINGBORG ApS AF 1/5 1985) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Ole Skarnager Pedersen i 16 år 5 måneder, før stoppet d. 12. oktober 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ØRSLEV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ØRSLEV GRUPPE- OG SPECIALREJSER A/S
Via ØRSLEV HOLDING ApS -
Ørslev Udlejning A/S
Via ØRSLEV HOLDING ApS -
Croatien Holiday Resort ApS
Via ØRSLEV HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
ØRSLEV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.1996 -
ØRSLEV GRUPPE- OG SPECIALREJSER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2016 -
Croatien Holiday Resort ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
ØRSLEV GRUPPE- OG SPECIALREJSER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2005 -
Ørslev Udlejning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.2008
Tidslinje (53)
-
ASX 14376 ApS (Nu: Ejendomsselskabet Københavnsvej 347 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
OLE ØRSLEV HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021 -
OLE ØRSLEV HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2021
Registreringsdato: 28.09.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
26.06.1996 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.1988 - 08.04.2024
Reel ejer
01.01.2000 - 01.04.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.11.2004 - 28.09.2021
Ejer
16.12.2004 - 28.09.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
09.09.2016 - 01.03.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1994 - 01.03.2019
Reel ejer
26.06.1996 - 01.03.2019
Bestyrelsesmedlem
14.04.1999 - 01.03.2019
Ejerandel: 100%
Peter Ole Skarnager Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ØRSLEV HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -10.819' DKK. Igennem holdingselskabet ØRSLEV HOLDING ApS har Peter derfor også ejerandele i ØRSLEV GRUPPE- OG SPECIALREJSER A/S (100%), Ørslev Udlejning A/S (100%) samt Croatien Holiday Resort ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Ole Skarnager Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-20 hvor AKTIESELSKABET ØRSLEV TURISTTRAFIK (Nu: Ørslev Servicetrafik A/S) kunne offentliggøre et overskud på 2.110' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor MØNS TURISTFART A/S (Nu: ØRSLEV GRUPPE- OG SPECIALREJSER A/S) kunne offentliggøre et underskud på 4.092' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 73' DKK (Ørslev Leasing 2016 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 5.973' DKK (AKTIESELSKABET ØRSLEV TURISTTRAFIK (Nu: Ørslev Servicetrafik A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.218' DKK (Ørslev Leasing 2016 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -10.819' DKK (ØRSLEV HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Svend Aage Dreist Hansen.