Susanne Thybo Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Susanne Thybo Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 21.036' DKK Holdingselskabet Brdr. Christensen A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 33.220' DKK Holdingselskabet Brdr. Christensen A/S (2022) |
Største gæld: | 30.263' DKK BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S (2022) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af THYBO HOLDING, IKAST ApS (13 år) |
Seed: 2129647302
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 ved Susanne Thybo Rasmussen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Susanne Thybo Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Susanne i , før stoppet den 31. marts 2001.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THYBO HOLDING, HORSENS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BC Medarbejder Holding ApS
Via THYBO HOLDING, HORSENS ApS -
Holdingselskabet Brdr. Christensen A/S
Via BC Medarbejder Holding ApS
Direktørposter (1)
-
THYBO HOLDING, HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
Holdingselskabet Brdr. Christensen, Ikast A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
Holdingselskabet Brdr. Christensen A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024
Blå bog (fortsat)
Susanne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - 05.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2022 - 05.06.2024
Ejer
06.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via BC Medarbejder Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2006 - 12.12.2011
Bestyrelsesmedlem
09.01.2014 - 07.03.2018
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - 05.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2006 - 15.05.2019
Reel ejer
21.11.2012 - 15.05.2019
Ejerandel: 56%
Susanne Thybo Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Holdingselskabet Brdr. Christensen A/S der præsenterede et overskud på 21.036' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 7 måneder fra 2006 til 2015 hos BC INVEST, IKAST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.036' DKK (Holdingselskabet Brdr. Christensen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.870' DKK (BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.859' DKK (THYBO HOLDING, HORSENS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Søren Ravnsborg.