Niels Henrik Skov Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gårdejer Niels Skov Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 9.708' DKK PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S (2015) |
Største underskud: | -5.626' DKK PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S (2014) |
Største egenkapital: | 50.582' DKK PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S (2018) |
Største gæld: | 35.163' DKK PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S (2014) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gårdejer Niels Skov Pedersen (23 år 6 måneder) |
Seed: 1897401670
Karrieren som leder begyndte den dag i 2001 i Gårdejer Niels Skov Pedersen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Henrik Skov Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 23 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gårdejer Niels Skov Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2011
Registreringsdato: 09.06.2011 -
DYSTRUP VANDVÆRK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S (Personlig suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2007
Registreringsdato: 01.06.2007
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2007 - 09.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.06.2001 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Gert Fogh.