Henrik Hallberg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jul. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | C.C. JENSEN HOLDING A/S (Stifter) |
Største overskud: | 65.896' DKK C.C. JENSEN HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 367.892' DKK C.C. JENSEN HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 722' DKK C.C. JENSEN HOLDING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos C.C. JENSEN HOLDING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af C.C. JENSEN HOLDING A/S (26 år 1 måned) |
Seed: 1249490836
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1998 i C.C. JENSEN HOLDING A/S med titlen som Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med business-partnerne Søren Hallberg Jensen, Carl Aage Jensen, Nils Kjell Larsen, Christian Hallberg Jensen, Karen Marie Jensen at Henrik Hallberg Jensen stiftede C.C. JENSEN HOLDING A/S den dag i juli 1998. Hvervet som Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem har Henrik nu bestreddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 65.896' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
C.C. JENSEN HOLDING A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
WWW.PENDLER.NET I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
C.C. JENSEN A/S
Via C.C. JENSEN HOLDING A/S -
COOL4SEA ApS
Via C.C. JENSEN A/S -
C.C. Jensen Window A/S
Via C.C. JENSEN A/S -
C.C. Jensen Casting A/S
Via C.C. JENSEN A/S -
Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS
Via C.C. JENSEN A/S -
Svendborg Maritime Erhvervspark P/S
Via Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS -
DanaDynamics ApS
Via C.C. JENSEN A/S -
Svendborg Multiarena A/S
Via C.C. JENSEN A/S
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
C.C. JENSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2005
Registreringsdato: 14.01.2005 -
C.C. JENSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2001
Registreringsdato: 14.12.2001 -
WWW.PENDLER.NET I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2000
Registreringsdato: 01.01.2000
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.07.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.12.2001 - 14.01.2005
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor C.C. JENSEN HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 65.896' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Søren Hallberg Jensen.