Michael André Piloz
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mission:Event I/S (Ejer) |
Største overskud: | 972' DKK Fonden Eliteidræt Aarhus (2023) |
Største underskud: | -11.347' DKK BAKKEN BEARS ApS (Nu: BAKKEN BEARS A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.045' DKK BAKKEN BEARS ApS (Nu: BAKKEN BEARS A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 10.274' DKK BAKKEN BEARS ApS (Nu: BAKKEN BEARS A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos BAKKEN BEARS ApS (Nu: BAKKEN BEARS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af BAKKEN BEARS A/S (19 år 4 måneder) |
Seed: 650453648
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2001 i Mission:Event I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Helle Søndergaard Johansen, Steffen Wich at Michael André Piloz stiftede Mission:Event I/S den dag i marts 2001. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden servicevirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direktørposter (1)
-
BAKKEN BEARS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Eliteidræt Aarhus
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Fonden Eliteidræt Aarhus
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022 -
Indkøbssamarbejdet Bakken Bears Århus Håndbold I/S
Fratrådt som direktørDato: 03.04.2019
Registreringsdato: 03.04.2019 -
Indkøbssamarbejdet Bakken Bears Århus Håndbold I/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2017
Registreringsdato: 14.06.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
17.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.06.2017 - 03.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.11.2009 - 25.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor BAKKEN BEARS ApS (Nu: BAKKEN BEARS A/S) kunne offentliggøre et underskud på 11.347' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Kirsten Skov.