Martin Huus
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KS-Huus v/Martin Huus (Ejer) |
Største overskud: | 23.073.986' DKK NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (2015) |
Største underskud: | -362' DKK NFS VARME A/S (2020) |
Største egenkapital: | 463.166.720' DKK NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (2015) |
Største gæld: | 34.998.620' DKK NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (2015) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KS-Huus v/Martin Huus (7 år 8 måneder) |
Seed: 1310509682
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 i KS-Huus v/Martin Huus (tidligere Huus) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Huus der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Martin i 7 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor køreskoler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SMID Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SMID Gruppen ApS
Via SMID Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SMID Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2017 -
SMID Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2017
Bestyrelsesposter (5)
-
NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2022 -
NFS RENOVATION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2022 -
NFS VARME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2022 -
NFS SPILDEVAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2022 -
NFS VAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
NFS SERVICE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
NFS VAND A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
NFS SPILDEVAND A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Huus er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SMID Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 427' DKK. Igennem sit holdingselskab SMID Holding ApS har Martin dermed også ejerandele i SMID Gruppen ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Huus, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Martin Huus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NFS SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 13.867' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i NFS RENOVATION A/S der præsenterede et underskud på 103' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2022 til i dag hos NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.256' DKK (NFS SPILDEVAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 103' DKK (NFS RENOVATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 628.893' DKK (NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.517' DKK (NFS RENOVATION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Erik Hansen.