Tom Gunnar Høeg
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET GØYERNES GAARD (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 298.228' DKK Gallerierne Hillerød A/S (2016) |
Største underskud: | -144.794' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET GØYERNES GAARD (2013-14) |
Største egenkapital: | 722.196' DKK SLOVAKIA HOLDING ApS (Nu: FIRSTFARMS A/S) (2023) |
Største gæld: | 587.806' DKK Gallerierne Hillerød A/S (2015) |
Flest årsværk: | 309 årsværk hos SLOVAKIA HOLDING ApS (Nu: FIRSTFARMS A/S) (2019) |
Seed: 904871667
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos EJENDOMSAKTIESELSKABET GØYERNES GAARD i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tom Gunnar Høeg i 48 år 1 måned, inden stoppet den 18. maj 1995.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 viste et overskud på 7.692' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET PI 5 UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 33.34-49.99% -
CD selskab ApS
Ejerandel: 100% -
Alsia Invest ApS
Ejerandel: 100% -
BEST Project ApS
Ejerandel: 100% -
SI Selskab ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Frederiksborg Ejendomme 2 ApS
Via SI Selskab ApS -
Gallerierne Hillerød A/S UNDER KONKURS
Via Frederiksborg Ejendomme 2 ApS -
GFD 3400 ApS
Via SI Selskab ApS
Direktørposter (4)
-
Frederiksborg Ejendomme 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2019 -
BEST Project ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2022 -
SI Selskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2013 -
Alsia Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
RESCANDI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2014
Tidslinje (189)
-
K/S PI 5 (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
Alsia Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
KONG GEORGS VEJ 41 B FREDERIKSBERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2023
Registreringsdato: 20.10.2023
Blå bog (fortsat)
Tom har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 73 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2009 - 23.02.2012
Ejer
19.09.2016 - 04.01.2024
Reel ejer
19.10.2016 - 04.01.2024
Ejerandel: 35% -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2017 - 29.11.2019
Reel ejer
15.06.2020 - 31.12.2023
Direktør
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2020 - 20.06.2023
Direktør
18.12.2020 - 20.10.2023
Reel ejer
21.06.2023 - 20.10.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.08.2017 - 20.09.2019
Reel ejer
21.09.2019 - 20.06.2023
Ejer
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Tom Gunnar Høeg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ApS KOMPLEMENTARSELSKABET PI 5 (ejer pt. 35%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 48' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Frederiksborg Ejendomme 2 ApS (50,2%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Tom Gunnar Høeg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Tom Gunnar Høeg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Gallerierne Hillerød A/S der præsenterede et overskud på 57.146' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Gallerierne Hillerød A/S der præsenterede et underskud på 49.213' DKK.
Tom har i alt siddet i bestyrelsen hos 53 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 1 måned fra 1947 til 1995 hos EJENDOMSAKTIESELSKABET GØYERNES GAARD.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 33.561' DKK (SLOVAKIA HOLDING ApS (Nu: FIRSTFARMS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.759' DKK (Sarofie Invest ApS (Nu: SI Selskab ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 722.196' DKK (SLOVAKIA HOLDING ApS (Nu: FIRSTFARMS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -126.667' DKK (Frederiksborg Ejendomme 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Sofie Cecilie Riisbøll Høeg.