Thomas Hauberg Ustrup
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomas Ustrup (Ejer) |
Største overskud: | 4.167' DKK KHI ApS (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 16.136' DKK IU HOLDING ApS AF 28.10.2003 (2022-23) |
Største gæld: | 9.600' DKK KHI ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos KHI ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KHI ApS (17 år) |
Seed: 1633545345
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i Thomas Ustrup som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Hauberg Ustrup der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 12 år 7 måneder, inden stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IU HOLDING ApS AF 28.10.2003
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KHI ApS
Via IU HOLDING ApS AF 28.10.2003 -
Rykkerportalen ApS
Via IU HOLDING ApS AF 28.10.2003
Direktørposter (3)
-
IU HOLDING ApS AF 28.10.2003
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2014 -
KHI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2007 -
Rykkerportalen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2020
Tidslinje (8)
-
Rykkerportalen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
IU HOLDING ApS AF 28.10.2003
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2014
Registreringsdato: 24.10.2014 -
Thomas Ustrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
10.10.2008 - 29.03.2020
Ejer
10.10.2008 - Stadig aktiv
Direktør
24.10.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2007 - 29.03.2020
Direktør
02.10.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.05.2001 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Hauberg Ustrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IU HOLDING ApS AF 28.10.2003 (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 16.136' DKK. Igennem sit holdingselskab IU HOLDING ApS AF 28.10.2003 har Thomas dermed også ejerandele i KHI ApS (100%) & Rykkerportalen ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Thomas Hauberg Ustrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor KHI ApS fremviste et overskud på 4.167' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Inge-lise Hauberg Ustrup.