Camilla Ley Valentin
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Angel Wine (Ejer) |
Største overskud: | 15.918' DKK QUEUE-IT ApS (2021) |
Største underskud: | -20.498' DKK QUEUE-IT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 173.348' DKK Queue-it Holding ApS (2020) |
Største gæld: | 104.970' DKK QUEUE-IT ApS (2023) |
Flest årsværk: | 144 årsværk hos QUEUE-IT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Angel Wine (17 år 8 måneder) |
Seed: 661978627
Camilla Ley Valentin har tidligere gået på ramløse skole fra 1980-1988, virum gymnasium fra 1989-1992 samt Copenhagen Business School fra 1992-1993. Camilla studerede indenfor Basic schooling, HH de førnævnte steder.
Det startede for alvor en dag i 2001 hos Angel Wine (tidligere Camilla Ley Anderson) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Camilla Ley Valentin der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Camilla i 17 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med drikkevarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Domanica 2020 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Fairness Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
FOURKANT ApS
Via Domanica 2020 ApS -
Queue-it Holding ApS
Via Domanica 2020 ApS -
Queue-it Group ApS
Via Queue-it Holding ApS -
QUEUE-IT ApS
Via Queue-it Group ApS
Direktørposter (1)
-
Fairness Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2020
Bestyrelsesposter (5)
-
FOURKANT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.12.2009 -
Domanica 2020 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.05.2020 -
Queue-it Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2020 -
Queue-it Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2020 -
Danmarks Eksport- og Investeringsfond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022
Tidslinje (37)
-
Bomae ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
VÆKSTFONDEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Camilla har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Gennem en karriere som har varet i mere end 23 år 4 måneder, har Camilla bla. Arbejdet indenfor områder som Business Development, Entrepreneurship, Start-ups, Business Strategy og Management Consulting.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
24.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Queue-it Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2020 - Stadig aktiv
Ejer
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Domanica 2020 ApS
Camilla Ley Valentin har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos QUEUE-IT ApS der præsenterede et overskud på 15.918' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos QUEUE-IT ApS der præsenterede et underskud på 20.498' DKK.
Camilla har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 9 måneder fra 2009 til i dag hos FOURKANT ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.198' DKK (SIGNATOURS TRAVEL A/S (Nu: Escape Travel A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.498' DKK (QUEUE-IT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 171.781' DKK (Queue-it Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -473' DKK (MINUBA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Niels Henrik Sodemann.