Kim Ricken Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KORSA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 118.403' DKK DH INDUSTRIVENTILATION A/S (Nu: NEDERMAN HOLDING DANMARK A/S) (2023) |
Største underskud: | -23.722' DKK DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Lundborgvej 2016 P/S) (2016) |
Største egenkapital: | 220.472' DKK DH INDUSTRIVENTILATION A/S (Nu: NEDERMAN HOLDING DANMARK A/S) (2021) |
Største gæld: | 133.280' DKK DH INDUSTRIVENTILATION A/S (Nu: NEDERMAN HOLDING DANMARK A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af INVESTERINGSSELSKABET AF 1/10 2007 ApS (16 år 11 måneder) |
Seed: 1932159557
Karrieren som leder startede i 1999 hos KORSA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Ricken Jørgensen i 3 måneder, før stoppet d. 28. juni 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Komplementarselskabet Lundborgvej ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/10 2007 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Komplementaranpartsselskabet Sæby
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Interessentskabet V 4
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Lundborgvej 2016 P/S
Via Komplementarselskabet Lundborgvej ApS -
Partnerselskabet V3 Holding
Via Komplementaranpartsselskabet Sæby -
Partnerselskabet V3
Via Partnerselskabet V3 Holding
Direktørposter (2)
-
Lundborgvej 2016 P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2013 -
Komplementarselskabet Lundborgvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2013
Bestyrelsesposter (17)
-
BE Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2021 -
C G Group Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.10.2020 -
MerchantSumborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.04.2018 -
FJERO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2018 -
Lundborgvej 2016 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2013 -
Classic Race Viborg Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2023 -
NærBrand G/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.08.2023 -
C G HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.10.2020 -
Won Won ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2023 -
Dechow Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2021 -
FJERO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2018 -
Partnerselskabet V3 Holding
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2017 -
SUMBORG HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.02.2012 -
VINDERUP JERN OG STÅL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2024 -
VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2018 -
Partnerselskabet V3
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2017 -
SKIMMELOPHØR ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 04.09.2024 Ny
Tidslinje (123)
-
SKIMMELOPHØR ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
VINDERUP JERN OG STÅL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
Komplementaranpartsselskabet DAHL (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Ricken Jørgensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Komplementaranpartsselskabet Sæby (ejer pt. 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 129' DKK.
• Partnerselskabet V3 Holding (ejer pt. 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 129' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kim Ricken Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kim Ricken Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S der præsenterede et overskud på 33.787' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos DAHL VIBORG ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: Lundborgvej 2016 P/S) der præsenterede et underskud på 23.722' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 54 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 17 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 6 måneder fra 2012 til i dag hos SUMBORG HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 118.403' DKK (DH INDUSTRIVENTILATION A/S (Nu: NEDERMAN HOLDING DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.120' DKK (SUMBORG HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 82.062' DKK (KVK Advokatpartnerselskab (Nu: DAHL Advokatpartnerselskab)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -31' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 1/10 2007 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Henning von Lillienskjold.