Steen Gregersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | IOO I/S v/S Gregersen & C Galle (Ejer) |
Største overskud: | 45.588' DKK RAKA HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -5.595' DKK RAKA HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 46.945' DKK RAKA HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 26.673' DKK SIMSERVICE A/S (Nu: Wireless Logic Nordic A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SIMSERVICE A/S (Nu: Wireless Logic Nordic A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af RAKA HOLDING ApS (15 år 4 måneder) |
Seed: 1814535087
Karrieren som erhvervsleder startede i 2001 ved IOO I/S v/S Gregersen & C Galle i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christian Galle at Steen Gregersen stiftede IOO I/S v/S Gregersen & C Galle den dag i juni 2001. Rollen som Ejer og Stifter bestred Steen i 6 måneder, før stoppet den 31. december 2001.
Virksomheden opererede indenfor databehandling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Klarskov frugt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RAKA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SW INVEST ApS
Via RAKA HOLDING ApS -
AUTOREMIND A/S
Via SW INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
RAKA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2009 -
SW INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
Klarskov frugt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021 -
SIMSERVICE A/S (Nu: Wireless Logic Nordic A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
SIMSERVICE A/S (Nu: Wireless Logic Nordic A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018
Blå bog (fortsat)
Steen har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2017 - 22.08.2023
Ejerandel: 50% -
Ejer
11.06.2009 - 29.06.2015
Bestyrelsesmedlem
11.06.2009 - 19.05.2016
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.05.2016 - 30.04.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
28.11.2006 - 30.03.2016
Direktør
24.04.2009 - Stadig aktiv
Ejer
31.03.2016 - 28.05.2017
Ejer
29.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Steen Gregersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RAKA HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36.714' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SW INVEST ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Steen Gregersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor RAKA HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 45.588' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RAKA HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 5.595' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.562' DKK (RAKA HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 153' DKK (SW INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.714' DKK (RAKA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.914' DKK (SW INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Mia Anker Gregersen.