Jesper Engsig Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SIGN-TRONIC SCANDINAVIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.347.774' DKK DONG VIND A/S (Nu: Ørsted Vind A/S) (2022) |
Største underskud: | -385.987' DKK DONG ENERGY HORNS REV 2 A/S (Nu: Ørsted Horns Rev 2 A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 4.373.120' DKK DONG VIND A/S (Nu: Ørsted Vind A/S) (2023) |
Største gæld: | 5.546.104' DKK DONG ENERGY RØDSAND II A/S (Nu: Ørsted - Anholt Offshore A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos DONG VE A/S (Nu: Ørsted VE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christensen Consulting (23 år 4 måneder) |
Seed: 714168669
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1998 i SIGN-TRONIC SCANDINAVIA A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Engsig Christensen i , inden stoppet d. 21. august 1998.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Christensen Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vinlauget Grand ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
BoardAdvisor ApS
Ejerandel: 100% -
Engsig Real Estate ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Vinlauget Grand ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2017 -
BoardAdvisor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2020 -
Engsig Real Estate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2023
Repræsentant (1)
-
Ejerlejlighedsforeningen Købmagergade 6 B
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (11)
-
Vinlauget Grand ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2017 -
Ejendomsselskabet Fynsvej 67 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2022 -
ALKO PRINT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2017 -
Saathvika A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.06.2020 -
AUGUST KLEVEN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.03.2022 -
VEMCO GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2020 -
CD COMPANY OF SCANDINAVIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2020 -
UNITRON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2022 -
WALPAK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2020 -
CD + NH Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2020 -
Ejendomsselskabet Fynsvej 10-12 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (127)
-
Ejerlejlighedsforeningen Købmagergade 6 B
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
L. ØSTERGAARDS MASKINFABRIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
SCANWO DK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Engsig Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i CD COMPANY OF SCANDINAVIA A/S der præsenterede et overskud på 4.140' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i K/S HIMMARK AIR der præsenterede et underskud på 4.180' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 10 måneder fra 2017 til i dag hos Vinlauget Grand ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 243.063' DKK (DONG ENERGY HORNS REV 2 A/S (Nu: Ørsted Horns Rev 2 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.288' DKK (VISION PROPERTIES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.373.120' DKK (DONG VIND A/S (Nu: Ørsted Vind A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -12.676' DKK (SILVAMAX A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Sif Kjølby.