Torben Bo Hansen
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2001 - 25. feb. 2021 |
Karrieren startede hos: | Projekt- og Bygningsrådgiver Torben Bo Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 2.095' DKK SKRIVER TØNDER A/S (2020) |
Største underskud: | -149' DKK BO ENERGY ApS (2014) |
Største egenkapital: | 4.559' DKK SKRIVER TØNDER A/S (2020) |
Største gæld: | 5.805' DKK SKRIVER TØNDER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos SKRIVER TØNDER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Projekt- og Bygningsrådgiver Torben Bo Hansen (12 år 8 måneder) |
Seed: 1044032834
Det hele startede i 2001 i Projekt- og Bygningsrådgiver Torben Bo Hansen (tidligere Torben Bo Hansen, Projekt- og byggerådgiver) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Torben Bo Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Torben i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Denk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ankersen ApS
Via Denk Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Denk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
SKRIVER TØNDER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013
Tidslinje (17)
-
Aktuelt I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.02.2021
Registreringsdato: 25.02.2021 -
Aktuelt I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2019
Registreringsdato: 15.02.2019 -
BO ENERGY ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.02.2019 - 25.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
23.03.2014 - 31.01.2016
Ejer
02.12.2015 - 01.12.2017
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.05.2001 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Torben Bo Hansen Holding IVS (Nu: Denk Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 331' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BO ENERGY ApS kunne fremvise et underskud på 149' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 980' DKK (SKRIVER TØNDER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.790' DKK (SKRIVER TØNDER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.294' DKK (Torben Bo Hansen Holding IVS (Nu: Denk Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Lars Paulsen.