Jesper Lundqvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jesper Lundqvist (Ejer) |
Største overskud: | 32.438' DKK PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -11.150' DKK Lundqvist Family Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 77.535' DKK SENIORLAND HOLDING A/S (Nu: Promovec Group A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 116.266' DKK PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BikeRep A/S (23 år) |
Seed: 654446450
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 i Jesper Lundqvist med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jesper Lundqvist der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jesper i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. september 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JESPER LUNDQVIST HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Vinter Lundqvist Holding ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Promovec Group A/S
Via JESPER LUNDQVIST HOLDING ApS -
BikeRep A/S
Via Promovec Group A/S -
Promovec A/S
Via Promovec Group A/S -
Viridus A/S
Via Promovec Group A/S -
Viridus Manufacturing A/S
Via Viridus A/S -
Lundqvist Family Holding ApS
Via JESPER LUNDQVIST HOLDING ApS
Direktørposter (7)
-
BikeRep A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2011 -
JESPER LUNDQVIST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2007 -
Promovec Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2010 -
Promovec A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2010 -
Viridus A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.07.2018 -
Viridus Manufacturing A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2019 -
Lundqvist Family Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Promovec Properties A/S
Fratrådt som direktørDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
Vinter Lundqvist Holding ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
Vinter Lundqvist Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.05.2022
Registreringsdato: 08.05.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,01% -
Reel ejer og Direktør
30.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70,73% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.02.2021 - 06.03.2024
Ejerandel: 70,73% -
Reel ejer
14.02.2019 - 31.12.2022
Direktør
14.02.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,05%
Jesper Lundqvist er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JESPER LUNDQVIST HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 52.167' DKK.
• Vinter Lundqvist Holding ApS (0,01% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 52.167' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som Promovec Group A/S (70,72%) & Lundqvist Family Holding ApS (25,01%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Jesper Lundqvist, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor PRO-MOVEC A/S (Nu: Promovec A/S) kunne offentliggøre et overskud på 32.438' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Lundqvist Family Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 11.150' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Christian Vinter Lundqvist.