Hans Gregers Hedegaard Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hans Gregers Petersen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -413' DKK ReSep P/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.587' DKK ReSep P/S (2023) |
Største gæld: | 3.195' DKK ReSep P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hans Gregers Petersen (11 år) |
Seed: 148577080
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2001 ved Hans Gregers Petersen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Hans Gregers Hedegaard Petersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Hans i 11 år, før fratrædelsen den 31. maj 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. maj 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
ReSep P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ReSep P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
Hans Gregers Petersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2012
Registreringsdato: 31.05.2012 -
Njoerd I/S v/Asger & Hans Petersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2006
Registreringsdato: 31.07.2006
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.05.2001 - 31.05.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - 31.07.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Mathias Fast Lambertsen.