Ida Vesterdal
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Via I/S (Ejer) |
Største overskud: | 935' DKK CHORA 2030 FONDEN (2015) |
Største underskud: | -402' DKK CHORA 2030 FONDEN (2016) |
Største egenkapital: | 1.716' DKK CHORA 2030 FONDEN (2015) |
Største gæld: | 889' DKK CHORA 2030 FONDEN (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CHORA 2030 FONDEN (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Via Design I/S (15 år 8 måneder) |
Seed: 1358799999
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 hos Via I/S (tidligere For Kunstens Skyld I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Sune Kjems at Ida Vesterdal stiftede Via I/S den dag i juni 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Ida i 6 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Via Design I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
CHORA 2030 FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
CHORA 2030 FONDEN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
CHORA 2030 FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
CHORA 2030 FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023
Blå bog (fortsat)
Ida har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2023 - 06.06.2024
Bestyrelsesmedlem
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.11.2006 - 13.04.2012
Bestyrelsesmedlem
22.02.2007 - 13.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2006 - 04.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Sune Kjems.