Jan Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jan Henriksen (Ejer) |
Største overskud: | 1.746' DKK Jan Henriksen A/S (2020) |
Største underskud: | -60' DKK MP INVEST SILKEBORG ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 9.364' DKK J & M HENRIKSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 18.876' DKK AUT. EL-INSTALLATØR JAN HENRIKSEN ApS (Nu: J & M HENRIKSEN ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Jan Henriksen A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af J & M HENRIKSEN ApS (15 år 9 måneder) |
Seed: 1527029412
Det begyndte for alvor dengang i 2001 hos Jan Henriksen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jan Henriksen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jan i 8 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J & M HENRIKSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MP INVEST SILKEBORG ApS
Via J & M HENRIKSEN HOLDING ApS -
J & M HENRIKSEN ApS
Via J & M HENRIKSEN HOLDING ApS -
Jan Henriksen A/S
Via J & M HENRIKSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
J & M HENRIKSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008 -
Jan Henriksen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2016 -
J & M HENRIKSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
Jan Henriksen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2018 -
MP INVEST SILKEBORG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.09.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Jan Henriksen A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.05.2018
Registreringsdato: 14.05.2018 -
Jan Henriksen A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.05.2018
Registreringsdato: 14.05.2018 -
Jan Henriksen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2018
Registreringsdato: 14.05.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.09.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
22.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.01.2016 - 13.05.2018
Direktør
29.01.2016 - Stadig aktiv
Ejer
14.05.2018 - 14.05.2018
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
17.12.2008 - Stadig aktiv
Direktør
17.12.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2009 - 21.06.2009
Ejerandel: 100%
Jan Henriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J & M HENRIKSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.364' DKK. Igennem sit holdingselskab J & M HENRIKSEN HOLDING ApS har Jan dermed også ejerandele i MP INVEST SILKEBORG ApS (33.34-49.99%), J & M HENRIKSEN ApS (100%) samt Jan Henriksen A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jan Henriksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Jan Henriksen A/S fremviste et overskud på 1.746' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.460' DKK (J & M HENRIKSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.364' DKK (J & M HENRIKSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.109' DKK (AUT. EL-INSTALLATØR JAN HENRIKSEN ApS (Nu: J & M HENRIKSEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Ove Christian Nielsen.