Kim Hyldahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Black & Co v/Kim Hyldahl Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 203.152' DKK HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -66.238' DKK Colonel Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 330.727' DKK Kate Acquisition ApS (2022) |
Største gæld: | 477.470' DKK Colonel Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos MOS MOSH A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS (14 år 2 måneder) |
Seed: 1937002174
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2001 i Black & Co v/Kim Hyldahl Nielsen (tidligere Kim Hyldahl Nielsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kim Hyldahl der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kim i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (24)
-
Hyldahl Ejendomme ApS
Via HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS -
Kibole ApS
Via HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS -
W.K. Holding ApS
Via HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 5 A/S
Via W.K. Holding ApS -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 5 A/S -
Core German Residential II Mönchengladbach K/S
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB -
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 10
Via W.K. Holding ApS -
Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab
Via Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 10 -
COBO VIII Ejendomme P/S
Via Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab -
COBO VIII Åbyen K/S
Via COBO VIII Ejendomme P/S -
COBO VIII Holding ApS
Via Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab -
Gudrunsvej III ApS
Via COBO VIII Holding ApS -
Læhegnet 2620 ApS
Via COBO VIII Holding ApS -
Kolding Stadion Tribune ApS
Via W.K. Holding ApS -
Colonel Holding ApS
Via W.K. Holding ApS -
Kate Acquisition ApS
Via Colonel Holding ApS -
MOS MOSH A/S
Via Kate Acquisition ApS -
MM & TEN A/S
Via Kate Acquisition ApS -
Colonel Ejendomme ApS
Via Colonel Holding ApSNyt selskab -
Kolding IF Fodbold ApS
Via HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS -
Kvindeligaen A/S
Via Kolding IF Fodbold ApSNyt selskab -
Secure Logistics Properties Fund I K/S
Via HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS -
AEP Logistics Properties I K/S
Via Secure Logistics Properties Fund I K/S -
Kolding Gruppen ApS
Via HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
Kibole ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2017 -
W.K. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2017 -
HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2010 -
WKH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2017 -
Hyldahl Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2015
Bestyrelsesposter (6)
-
Colonel Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.2023 -
Kate Acquisition ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2023 -
MOS MOSH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2023 -
Kolding IF Fodbold ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2018 -
MM & TEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2023 -
Kolding Stadion Tribune ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (42)
-
Kate Acquisition ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
MM & TEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
MOS MOSH A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,41% -
Reel ejer
05.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via W.K. Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS -
Direktør og Reel ejer
22.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1%
Kim Hyldahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 159.551' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne W.K. Holding ApS (1%), Kate Acquisition ApS (0,41%), Colonel Holding ApS (0,41%) & Kolding Gruppen ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Kim Hyldahl, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor HYLDAHL HOLDING, KOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 203.152' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Colonel Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 66.238' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 135.657' DKK (W.K. Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 66.238' DKK (Colonel Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 223.066' DKK (W.K. Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.367' DKK (MM & TEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er William Kjems Hyldahl Nielsen.