Jimmi Ekberg
Erhvervsaktiv siden: | 13. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Flat International I/S (Ejer) |
Største overskud: | 8.382' DKK Codeex A/S (2022-23) |
Største underskud: | -277' DKK ETHNO ApS (2016) |
Største egenkapital: | 15.033' DKK Codeex A/S (2023-24) |
Største gæld: | 22.323' DKK Codeex A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos Codeex A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af J. Ekberg Holding ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 378615780
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 ved Flat International I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lasse Østberg Larsen at Jimmi Ekberg stiftede Flat International I/S den dag i juni 2001. Rollen som Ejer og Stifter havde Jimmi i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 10. december 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. Ekberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Codeex A/S
Via J. Ekberg Holding ApS -
Climanager ApS
Via Codeex A/S
Direktørposter (3)
-
Climanager ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023 -
Codeex A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2017 -
J. Ekberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Codeex A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Climanager ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Tactive ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022 -
Tactive ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jimmi har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Codeex A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
11.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2022 - 13.10.2022
Ejerandel: 43,5% -
Reel ejer
13.07.2017 - 18.06.2020
Direktør
13.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.06.2020 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
27.08.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,5% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.08.2014 - 25.05.2016
Ejerandel: 20-24.99%
Jimmi Ekberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. Ekberg Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 6.188' DKK. Igennem sit holdingselskab J. Ekberg Holding ApS har Jimmi dermed også ejerandele i Codeex A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jimmi Ekberg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Codeex A/S fremviste et overskud på 8.382' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ETHNO ApS fremviste et underskud på 277' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 5.520' DKK (Codeex A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 15.033' DKK (Codeex A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 6.188' DKK (J. Ekberg Holding IVS (Nu: J. Ekberg Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jimmi' netværk er Johnny Nørgaard.