Carsten Gisselmann Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Au2mate v/Carsten G Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 15.857' DKK AU2MATE A/S (2021) |
Største underskud: | -6.109' DKK Musical 22 ApS (Nu: Nordic Musical Partners ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 51.996' DKK CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 40.101' DKK AU2MATE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos AU2MATE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS (22 år 9 måneder) |
Seed: 410804715
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2001 i Au2mate v/Carsten G Jensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Carsten Gisselmann Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Carsten i 1 måned, før fratrædelsen d. 1. september 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
AU2MATE EJENDOMSSELSKAB ApS
Via CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS -
TOCA Records ApS
Via CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS -
Maestro Holding ApS
Via TOCA Records ApS -
Pillars Musical International ApS
Via TOCA Records ApSNyt selskab -
Frichs Invest 2 ApS
Via CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS -
AU2MATE A/S
Via Frichs Invest 2 ApS -
AU2MATE INTERNATIONAL ApS
Via AU2MATE A/S -
Au2mate Zealand A/S
Via AU2MATE INTERNATIONAL ApS -
Au2mate Fyn A/S
Via AU2MATE INTERNATIONAL ApS -
Frichs Invest 1 ApS
Via CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2001 -
AU2MATE EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2007 -
AU2MATE INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2010 -
TOCA Records ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2016 -
Frichs Invest 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2018 -
Frichs Invest 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
Maestro Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 02.03.2021 -
Au2mate Zealand A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2020 -
Au2mate Fyn A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.11.2020
Tidslinje (44)
-
AU2MATE A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Musical 22 ApS (Nu: Nordic Musical Partners ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
Maestro Productions ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via AU2MATE INTERNATIONAL ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via AU2MATE INTERNATIONAL ApS -
Reel ejer og Direktør
26.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52,63% -
Reel ejer og Direktør
28.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Carsten Gisselmann Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS (70% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 51.917' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Frichs Invest 2 ApS (52,63%), AU2MATE INTERNATIONAL ApS (30%) & Frichs Invest 1 ApS (55%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Carsten Gisselmann Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Carsten Gisselmann Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i AU2MATE A/S der præsenterede et overskud på 15.600' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i Musical 22 ApS (Nu: Nordic Musical Partners ApS) der præsenterede et underskud på 6.109' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 11 måneder fra 2007 til 2018 hos AU2MATE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.803' DKK (AU2MATE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.220' DKK (ROCA Records ApS (Nu: TOCA Records ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 51.917' DKK (CARSTEN G. JENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.327' DKK (ROCA Records ApS (Nu: TOCA Records ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jacob Bastrup Jensen.