Martin Holmsted Remmer
Karrieren startede hos: | FREDERIKSBORG INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.190' DKK REMMER A/S (Nu: 6R ApS) (2022) |
Største underskud: | -8.859' DKK PAPIRGÅRDEN A/S. HOLBÆK (Nu: P. E. CASA A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 16.383' DKK MARTIN REMMER HOLDING ApS (Nu: 6R HOLDING ApS) (2022) |
Største gæld: | 28.133' DKK PAPIRGÅRDEN A/S. HOLBÆK (Nu: P. E. CASA A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos REMMER A/S (Nu: 6R ApS) (2017) |
Seed: 251489630
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos FREDERIKSBORG INVEST A/S (tidligere ROSENBERG OG REMMER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Holmsted Remmer i 16 år 10 måneder, før stoppet d. 20. februar 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
6R HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
6R ApS
Via 6R HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
6R ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2006 -
6R HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
REMMER HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2023
Registreringsdato: 11.01.2023 -
A/S PSE NR. 2126 (Nu: 6R ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2022
Registreringsdato: 29.10.2022 -
Birkholmgaard I/S v/Martin Remmer & Gitte Holmsted (Nu: Birkholmgaard I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.12.2020 - 01.02.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.1997 - 06.05.2009
Bestyrelsesmedlem
15.05.2012 - 08.06.2012
Bestyrelsesmedlem
27.05.2013 - 11.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1986 - 29.10.2022
Reel ejer
15.08.2001 - 21.03.2018
Direktør
01.09.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.07.2001 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Holmsted Remmer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 6R HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.208' DKK. Gennem holdingselskabet 6R HOLDING ApS har Martin derfor også andele i 6R ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Martin Holmsted Remmer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Martin Holmsted Remmer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos REMMER A/S (Nu: 6R ApS) der præsenterede et overskud på 20.190' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos REMMER A/S (Nu: 6R ApS) der præsenterede et underskud på 3.937' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 11 måneder fra 1986 til 2022 hos 6R ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 182' DKK (Partnerstore ApS (Nu: Track Two Aps)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.117' DKK (MARTIN REMMER HOLDING ApS (Nu: 6R HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.208' DKK (MARTIN REMMER HOLDING ApS (Nu: 6R HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44' DKK (Partnerstore ApS (Nu: Track Two Aps)).