Jens Søndergaard Hede
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FA. Jens Hede (Ejer) |
Største overskud: | 24.851' DKK Hede A/S (2018) |
Største underskud: | -6.090' DKK FORIDA DEVELOPMENT A/S (Nu: Selskabet af 21. marts 2017 A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 81.939' DKK BRDR. HEDE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 84.595' DKK Hede A/S (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FORIDA DEVELOPMENT A/S (Nu: Selskabet af 21. marts 2017 A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRDR. HEDE A/S (20 år) |
Seed: 1133617704
Det startede for alvor en dag i 2001 hos FA. Jens Hede med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Søndergaard Hede der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jens i 6 år 10 måneder, før stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen turistkørsel og anden landpassagertransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Almakur ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Almakur ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
BRDR. HEDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2004 -
Hede A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2019
Tidslinje (16)
-
Almakur ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
Almakur ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
Hede A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2010 - 10.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.11.2009 - 10.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Almakur ApS kunne offentliggøre et underskud på 104' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.059' DKK (Hede A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 104' DKK (Almakur ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.883' DKK (Hede A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1' DKK (FORIDA POWER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Mårten Jesper Hede.