Carsten Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BE-ONE BUSINESS SUPPORT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 63.380' DKK TRENDKEEPER HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -121.483' DKK ACT.Global A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 136.569' DKK TRENDKEEPER HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 100.039' DKK ACT.Global A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos ACT.Global A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRENDKEEPER HOLDING ApS (12 år 7 måneder) |
Seed: 1418619252
Det startede for alvor en dag i 1999 hos BE-ONE BUSINESS SUPPORT ApS (tidligere BE ONE RETAIL SUPPORT ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Carsten Jensen i 6 år 10 måneder, før stoppet d. 20. november 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SMARTKEEPER HOLDING ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ACT.Global A/S UNDER KONKURS
Via SMARTKEEPER HOLDING ApS
Tidslinje (73)
-
TRENDKEEPER HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022 -
BioPlus ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
Biocon International ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
26.09.2014 - 19.01.2021
Reel ejer
01.03.2016 - 30.03.2023
Ejerandel: 16,91% -
Reel ejer
01.10.2016 - 19.02.2019
Reel ejer
20.02.2019 - 30.03.2020
Reel ejer
31.03.2020 - 19.10.2022
Ejerandel: 26,7% -
Ejer
22.12.2001 - 14.02.2010
Direktør
15.02.2010 - 20.06.2012
Ejer
15.02.2010 - 07.10.2022
Direktør
30.10.2013 - 12.01.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
01.03.2016 - 19.02.2019
Bestyrelsesmedlem
01.03.2016 - 19.01.2021
Direktør
01.04.2017 - 19.01.2021
Reel ejer
20.02.2019 - 30.03.2020
Reel ejer
31.03.2020 - 29.09.2022
Ejerandel: 33,4% -
Reel ejer
27.05.2015 - 19.02.2019
Bestyrelsesmedlem
27.05.2015 - 19.01.2021
Reel ejer
20.02.2019 - 30.03.2020
Reel ejer
31.03.2020 - 23.09.2022
Ejerandel: 24,8%
Carsten Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SMARTKEEPER HOLDING ApS (ejer pt. 80%), som i 2018-19 kunne fremvise en egenkapital på 97.588' DKK. Igennem holdingselskabet SMARTKEEPER HOLDING ApS har Carsten derfor også ejerandele i ACT.Global A/S (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Carsten Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor TRENDKEEPER HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 63.380' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor ACT.Global A/S kunne offentliggøre et underskud på 121.483' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Christian Meisner Jensen.