Per Harkjær
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | RIEBER & SØN DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.271.000' DKK GN STORE NORD A/S (2021) |
Største underskud: | -262.233' DKK Løgismose Meyers Holding ApS (Nu: Løgismose Holding ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 9.587.000' DKK GN STORE NORD A/S (2023) |
Største gæld: | 719.790' DKK LM Group ApS (2022) |
Flest årsværk: | 985 årsværk hos Løgismose Meyers Holding ApS (Nu: Løgismose Holding ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af HORIZON ApS (20 år 2 måneder) |
Seed: 996019386
Erhvervskarrieren startede i 1999 ved RIEBER & SØN DANMARK A/S (tidligere K-SALAT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Harkjær i 7 måneder, før stoppet den 30. marts 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af smagspræparater og krydderier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. juli 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HORIZON ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Oubu Coffee ApS
Via HORIZON ApS
Tidslinje (85)
-
Executive ManCo 3 Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Executive ManCo 2 Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Executive ManCo 3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.12.2019 - 12.06.2024
Ejerandel: 41% -
Reel ejer og Direktør
20.12.2019 - 11.12.2023
Ejerandel: 42% -
Reel ejer og Direktør
20.12.2019 - 11.12.2023
Ejerandel: 41% -
Direktør
18.12.2019 - 11.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.12.2019 - 11.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Harkjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HORIZON ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.306' DKK. Gennem holdingselskabet HORIZON ApS har Per derfor også andele i Oubu Coffee ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Harkjær, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HORIZON ApS kunne fremvise et overskud på 3.385' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor L+M MANCO 1 ApS kunne fremvise et underskud på 34.189' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 343.000' DKK (GN STORE NORD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.010' DKK (Meyers Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.587.000' DKK (GN STORE NORD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -27.896' DKK (LM Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Jesper Uggerhøj.