Ivan Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | I.J.Kranhandel v/Ivan Johansen (Ejer) |
Største overskud: | 2.317' DKK JI THY INVEST ApS (Nu: Kirk Plast Complete A/S) (2023) |
Største underskud: | -606' DKK JI THY INVEST ApS (Nu: Kirk Plast Complete A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 4.256' DKK JI THY INVEST ApS (Nu: Kirk Plast Complete A/S) (2023) |
Største gæld: | 3.424' DKK JI THY INVEST ApS (Nu: Kirk Plast Complete A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos JI THY INVEST ApS (Nu: Kirk Plast Complete A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af I.J.Kranhandel v/Ivan Johansen (7 år 3 måneder) |
Seed: 1966257122
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 ved I.J.Kranhandel v/Ivan Johansen (tidligere I.J.Kranhandel) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ivan Johansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Ivan i 7 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2008.
Bestyrelsesposter (1)
-
VILDSUND HAVN A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2021
Tidslinje (7)
-
VILDSUND HAVN A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021 -
JI THY INVEST ApS (Nu: Kirk Plast Complete A/S)
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2011
Registreringsdato: 06.06.2011 -
KIRK PLAST A/S (Nu: Kirk Plast Complete A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2011
Registreringsdato: 06.06.2011
Blå bog (fortsat)
Ivan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.12.2010 - 06.06.2011
Bestyrelsesmedlem
02.03.2011 - 06.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Erik Løgstrup Jensen.