Jannie Poula Hammershøi
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | Hammershøj & Gammelgaard I/S v/ J.Hammershøj & M.Gammelgaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Blindecenter Bredegaard (4 år 5 måneder) |
Seed: 1345614827
Det hele startede i 2001 ved Hammershøj & Gammelgaard I/S v/ J.Hammershøj & M.Gammelgaard i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Mette Oscar Pedersen at Jannie Poula Hammershøi stiftede Hammershøj & Gammelgaard I/S v/ J.Hammershøj & M.Gammelgaard den dag i september 2001. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jannie i 3 måneder, før stoppet den 31. december 2001.
Virksomheden opererede indenfor andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hammershøi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Hammershøi (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023 -
Social Consult I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2008
Registreringsdato: 30.05.2008 -
Social Consult I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
Jannie har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.04.2020 - 14.08.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.06.2020 - 06.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2020 - 16.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem