Nikolaj Egebak Stadsvold
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Notice v/Nikolaj Egebak Stadsvold og David Mach (Ejer) |
Største overskud: | 522' DKK VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F (2023) |
Største underskud: | -355' DKK VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F (2017) |
Største egenkapital: | 6.291' DKK VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F (2023) |
Største gæld: | 15.748' DKK VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F (2016) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Notice v/Nikolaj Egebak Stadsvold (22 år 2 måneder) |
Seed: 828695957
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2001 hos Notice v/Nikolaj Egebak Stadsvold og David Mach med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren David Mach at Nikolaj Egebak Stadsvold stiftede Notice v/Nikolaj Egebak Stadsvold og David Mach den dag i juli 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Nikolaj i 11 måneder, før stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen formgivning og industrielt design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Notice v/Nikolaj Egebak Stadsvold
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
V-R-H SERVICE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2021 -
VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
V-R-H SERVICE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
DIN HUSVEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
22.02.2013 - 14.03.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.02.2013 - 14.03.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor DIN HUSVEN ApS (Nu: Selskabet af 15.april 2022 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 228' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor DIN HUSVEN ApS (Nu: Selskabet af 15.april 2022 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 141' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 522' DKK (VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (DIN HUSVEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.291' DKK (VEJLBY-RISSKOV HALLEN E/F).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23' DKK (DIN HUSVEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Steffen Wich.