Martin Elsborg
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Sellement I/S Hans Peter Madsen & Martin Elsborg (Ejer) |
Største overskud: | 74.804' DKK BRUNATA A/S (2023) |
Største underskud: | -5.744' DKK BRUNATA A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 163.210' DKK BRUNATA A/S (2023) |
Største gæld: | 126.071' DKK BRUNATA A/S (2021) |
Flest årsværk: | 272 årsværk hos BRUNATA A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRM TRADING ApS (15 år 2 måneder) |
Seed: 495844175
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2001 hos Sellement I/S Hans Peter Madsen & Martin Elsborg (tidligere Sellement I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Hans Peter Gam Isidor at Martin Elsborg stiftede Sellement I/S Hans Peter Madsen & Martin Elsborg den dag i august 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Martin i 6 år 1 måned, inden stoppet den 30. september 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden detailhandel fra stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BRM TRADING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Martin Elsborg Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Direktørposter (2)
-
BRM TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2009 -
Martin Elsborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
BRUNATA A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 30.05.2023
Tidslinje (19)
-
Martin Elsborg Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
Martin Elsborg Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
BRUNATA A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2019 - 29.05.2023
Bestyrelsesmedlem
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
02.07.2007 - 25.05.2018
Ejer
06.07.2007 - 24.09.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2016 - 09.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Elsborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin Elsborg Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Martin Elsborg Holding ApS har Martin dermed også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Martin Elsborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor BRM TRADING ApS landede et overskud på 257' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BRM TRADING ApS landede et underskud på 99' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 74.804' DKK (BRUNATA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 163.210' DKK (BRUNATA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 70' DKK (BRM TRADING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jesper Holm Kristoffersen.