Bjarke Sanbeck
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJÆR & LASSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 186.854' DKK SOUNDPORT A/S (2021) |
Største underskud: | -217.645' DKK SOUNDPORT A/S (2022) |
Største egenkapital: | 526.825' DKK SOUNDPORT A/S (2021) |
Største gæld: | 1.543.909' DKK SOUNDPORT A/S (2021) |
Flest årsværk: | 180 årsværk hos MANSOFT A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RS INVEST ApS (12 år 8 måneder) |
Seed: 2030444812
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1999 i KJÆR & LASSEN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bjarke Sanbeck i 11 år 8 måneder, inden stoppet d. 29. november 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. september 2015.
Direktørposter (6)
-
Aerdan November ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2016 -
TRANBERG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2024 -
Mitriki ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2024 Ny -
Sarcio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2024 -
Ejendommen Langager ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2024 -
Svanemøllehus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
NEOHORM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2021 -
LOOP ASSOCIATES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2014 -
SOUNDPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2021 -
Ejerforeningen 21-5 DK27 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.07.2024
Ejendomme (4)
Tidslinje (102)
-
Mitriki ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Mitriki ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Ejerforeningen 21-5 DK27 P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024
Blå bog (fortsat)
Bjarke har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarke Sanbeck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i SOUNDPORT A/S der præsenterede et overskud på 186.854' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SOUNDPORT A/S der præsenterede et underskud på 217.645' DKK.
Bjarke har i alt siddet i bestyrelsen hos 44 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 8 måneder fra 1999 til 2012 hos RS INVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.835' DKK (PLH ARKITEKTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 91.954' DKK (SOUNDPORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 304.276' DKK (SOUNDPORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -9.526' DKK (Aerdan November ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Eric Korre Horten.