Jakob Lose
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | JL Communication Jakob Lose (Ejer) |
Største overskud: | 10.995' DKK DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS (2019) |
Største underskud: | -47.067' DKK DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS (2020) |
Største egenkapital: | 169.730' DKK DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS (2014) |
Største gæld: | 50.807' DKK DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LUND SKILTE A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af JAKOB LOSE HOLDING ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 734080009
Karrieren I Danmark startede i 2001 ved JL Communication Jakob Lose i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jakob Lose der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jakob i 8 år 9 måneder, før stoppet den 30. juni 2010.
Virksomheden opererede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAKOB LOSE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
DataPilots ApS
Via JAKOB LOSE HOLDING ApS -
Switchpay ApS
Via JAKOB LOSE HOLDING ApS -
Hallmonitor ApS
Via JAKOB LOSE HOLDING ApS -
VESTPOL INVEST A/S
Via JAKOB LOSE HOLDING ApS -
Vestpol Business ApS
Via VESTPOL INVEST A/SNyt selskab
Direktørposter (3)
-
JAKOB LOSE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2008 -
DataPilots ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2008 -
Hallmonitor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
JAKOB LUND HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2016 -
DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2020 -
Switchpay ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2018 -
Hallmonitor ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2019 -
VESTPOL INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2022 -
Vestpol Business ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Vestpol Business ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Hallmonitor ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
Hallmonitor ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via VESTPOL INVEST A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via JAKOB LOSE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Lose er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAKOB LOSE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.509' DKK. Gennem holdingselskabet JAKOB LOSE HOLDING ApS har Jakob derfor også andele i DataPilots ApS (50-66.65%), Switchpay ApS (10-14.99%), Hallmonitor ApS (25-33.33%) og VESTPOL INVEST A/S (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jakob Lose, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JAKOB LOSE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.860' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor JAKOB LOSE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 460' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.860' DKK (JAKOB LOSE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.798' DKK (Switchpay ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 115.933' DKK (DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 317' DKK (Switchpay ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Marco Dalhoff Macartney.