Anders Peter Frigaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | Danish Knowhow v/Anders Frigaard (Ejer) |
Største overskud: | 159' DKK GREEN INVESTMENT ApS (2019) |
Største underskud: | -400' DKK GREEN INVESTMENT ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.893' DKK GREEN INVESTMENT ApS (2019) |
Største gæld: | 511' DKK DANISHKNOWHOW-TRAINING ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DANISHKNOWHOW-TRAINING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANISHKNOWHOW-TRAINING ApS (17 år) |
Seed: 814034611
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2001 ved Danish Knowhow v/Anders Frigaard (tidligere Frigaard Consult v/Anders Frigaard) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Peter Frigaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Anders i 5 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2006.
Direktørposter (1)
-
Ramagundam Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Ramagundam P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.02.2023 -
CerCa A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
DANISHKNOWHOW-TRAINING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
DANISHKNOWHOW-TRAINING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
Ramagundam Komplementar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.05.2006 - 01.06.2023
Reel ejer
01.09.2017 - 01.06.2023
Ejer
14.12.2021 - 01.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
29.05.2006 - 29.11.2021
Direktør
20.12.2018 - 29.11.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FARMINVEST 2009 ApS landede et overskud på 141' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor FARMINVEST 2009 ApS landede et underskud på 90' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37' DKK (CerCa A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.000' DKK (CerCa A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -16' DKK (Ramagundam Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Morten Wagner.