Camilla Ida Saebel
Erhvervsaktiv: | 28. aug. 2001 - 31. dec. 2007 |
Karrieren startede hos: | Lisa Bjørnlund Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Camilla Saebel (4 år 8 måneder) |
Seed: 1870800552
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Camilla Ida Saebel. Den første gang Camilla var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2001 i Lisa Bjørnlund Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lisa Bjørnlund Strandmark at Camilla Ida Saebel stiftede Lisa Bjørnlund Nielsen den dag i august 2001. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Camilla i 4 måneder, før fratrædelsen d. 28. december 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. december 2001.
Tidslinje (4)
-
Camilla Saebel (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
Camilla Saebel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2003
Registreringsdato: 01.05.2003 -
Lisa Bjørnlund Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2001
Registreringsdato: 28.12.2001
Blå bog (fortsat)
Camilla har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 10 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2019 - 14.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2017 - 30.11.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.05.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.08.2001 - 28.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Thorbjørn Moy.