Finn Nejstgaard
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FABULA v/Finn Nejstgaard (Ejer) |
Største overskud: | 156.936' DKK LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S) (2017) |
Største underskud: | -148.484' DKK LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 1.038.997' DKK LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S) (2015) |
Største gæld: | 68.693' DKK LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos EDC HVALSØ ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af FABULA v/Finn Nejstgaard (8 år 8 måneder) |
Seed: 1863335875
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 i FABULA v/Finn Nejstgaard (tidligere Oruplund Islandsheste v/Finn Nejstgaard) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Finn Nejstgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Finn i 8 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JF Nejstgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JF Nejstgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
EDC HVALSØ ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
EDC TRIO ApS (Nu: EDC HVALSØ ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
EDC Hvalsø Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2018
Registreringsdato: 29.06.2018
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.11.2013 - 01.01.2022
Ejer
01.09.2014 - 01.01.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2018 - 29.06.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - 04.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2014 - 04.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Nejstgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JF Nejstgaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.628' DKK. Igennem holdingselskabet JF Nejstgaard Holding ApS har Finn derfor også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Finn Nejstgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor EDC HVALSØ ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.847' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor JF Nejstgaard Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 772' DKK (EDC HVALSØ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.154' DKK (LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 966.486' DKK (LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.408' DKK (EDC HVALSØ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Jana Solgerd Nejstgaard.