Jan Carsten Løvbjerg
Karrieren startede hos: | BRDR. LØVBJERG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.230' DKK THYRASMINDE A/S (Nu: LØVBJERG EJENDOMME A/S) (2022) |
Største underskud: | -13.829' DKK THYRASMINDE A/S (Nu: LØVBJERG EJENDOMME A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 285.038' DKK TOVE OG CARSTEN LØVBJERGS ALMENE FOND (2023) |
Største gæld: | 258.208' DKK A/S PSE 10 NR. 2037 (Nu: LØVBJERG SUPERMARKED A/S) (2020) |
Seed: 1654999296
Karrieren I Danmark begyndte for nu flere år siden ved BRDR. LØVBJERG A/S (tidligere LØVBJERG HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Carsten Løvbjerg i 48 år 8 måneder, før fratrædelsen den 27. juli 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jan Carsten Løvbjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JORL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LØVBJERG SUPERMARKED A/S
Via JORL HOLDING ApS -
J.O. Invest A/S
Via JORL HOLDING ApS -
J.C. FINANS A/S
Via JORL HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
J.C. FINANS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023 -
JORL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2010 -
J.O. Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2012
Bestyrelsesposter (6)
-
J.C. FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023 -
LØVBJERG SUPERMARKED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2004 -
LØVBJERG FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2001 -
JORL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2011 -
J.O. Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2020 -
Oliver L. Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (73)
-
TOVE OG CARSTEN LØVBJERGS ALMENE FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
C. LØVBJERG INVEST ApS (Nu: LØVBJERG DETAIL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2023
Registreringsdato: 02.06.2023 -
J.C. FINANS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 62 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.09.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.12.2011 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.09.1994 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2020 - 28.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Carsten Løvbjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JORL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 149.334' DKK. Gennem sit holdingselskab JORL HOLDING ApS har Jan dermed også andele i LØVBJERG SUPERMARKED A/S (33.34-49.99%), J.O. Invest A/S (10-14.99%) og J.C. FINANS A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Carsten Løvbjerg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jan Carsten Løvbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved LØVBJERG FONDEN der præsenterede et overskud på 45.353' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved LØVBJERG FONDEN der præsenterede et underskud på 13.220' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 8 måneder fra 1961 til 2010 hos BRDR. LØVBJERG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 30.187' DKK (A/S PSE 10 NR. 2037 (Nu: LØVBJERG SUPERMARKED A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.829' DKK (THYRASMINDE A/S (Nu: LØVBJERG EJENDOMME A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 285.038' DKK (TOVE OG CARSTEN LØVBJERGS ALMENE FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.205' DKK (Oliver L. Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Karen Margrethe Johansen.