Jørgen Bennett Boisen
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | DANBO HUSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.364' DKK LZ & Co. Holding A/S (2020) |
Største underskud: | -2.704' DKK LZ & Co. Holding A/S (2021) |
Største egenkapital: | 17.116' DKK LZ & Co. Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 7.082' DKK LZ & Co. Holding A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LZ & Co. Holding A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af BB Administration (6 år 9 måneder) |
Seed: 786500744
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1999 ved DANBO HUSE A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Bennett Boisen i 2 måneder, før fratrædelsen den 23. november 1999.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
BB Administration
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Christiansfeldvej 27 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Frederikshøj Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Frederikshøj Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2021 -
Christiansfeldvej 27 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Christiansfeldvej 27 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2021
Registreringsdato: 17.11.2021 -
Christiansfeldvej 27 ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
Frederikshøj Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.10.2021
Registreringsdato: 06.10.2021
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
17.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2019 - 14.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.12.1999 - 04.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Christiansfeldvej 27 ApS fremviste et overskud på 131' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Christiansfeldvej 27 ApS fremviste et underskud på 116' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.660' DKK (LZ & Co. Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.116' DKK (LZ & Co. Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52' DKK (Christiansfeldvej 27 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Birgitte Boisen.