Uwe Jürgensen
Karrieren startede hos: | ENGSKO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.898' DKK ABC HANSEN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -27.785' DKK ABC HANSEN A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 53.469' DKK CORMALL AGRO HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 262.131' DKK PWK EJENDOMME ApS (Nu: BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos A/S MØLLESTENSFABRIKKEN 'ENGSKO' (Nu: ENGSKO A/S) (2017) |
Seed: 342249531
Det startede for flere år siden ved ENGSKO A/S (tidligere A/S MØLLESTENSFABRIKKEN 'ENGSKO') i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Uwe Jürgensen i 43 år 2 måneder, før stoppet den 28. juni 1989.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.149' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
HOLDINGSELSKABET AF 29.11.1985 A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
U & H Jürgensen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bolig- & Erhvervsudlejning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (22)
-
CORMALL AGRO HOLDING A/S
Via HOLDINGSELSKABET AF 29.11.1985 A/S -
ABC HANSEN A/S
Via CORMALL AGRO HOLDING A/S -
ABC HANSEN UKRAINE A/S
Via ABC HANSEN A/S -
DUI HOLDING A/S
Via ABC HANSEN UKRAINE A/S -
DANAM HOLDING A/S
Via DUI HOLDING A/S -
DUKAS DANMARK A/S
Via DANAM HOLDING A/S -
DANMILK ApS
Via DUI HOLDING A/S -
ENGSKO A/S
Via ABC HANSEN A/S -
ABC DAH ApS
Via ABC HANSEN A/S -
DANAGRI DK ApS
Via ABC DAH ApS -
Shalimara I/S
Via ABC HANSEN A/SIkke offentliggjort -
Eegholm Ejendomme ApS
Via ABC HANSEN A/S -
Mølbro Production A/S
Via ABC HANSEN A/S -
MOLLSOR ApS
Via Mølbro Production A/S -
MASKINFABRIKKEN CORMALL A/S
Via CORMALL AGRO HOLDING A/S -
BEFA ApS
Via CORMALL AGRO HOLDING A/S -
TIM THYREGOD HOLDING A/S
Via CORMALL AGRO HOLDING A/S -
THYREGOD A/S
Via TIM THYREGOD HOLDING A/S -
Thyregod Agriculture Invest 2018 ApS
Via THYREGOD A/S -
Thyregod Ukraine ApS
Via THYREGOD A/S -
AP-K ApS
Via THYREGOD A/S -
BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS
Via BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1976 -
HOLDINGSELSKABET AF 29.11.1985 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.1985 -
BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
HOLDINGSELSKABET AF 29.11.1985 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.1985 -
CORMALL AGRO HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.10.2017 -
ABC HANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
CORMALL AGRO HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2017
Registreringsdato: 27.10.2017 -
CORMALL AGRO HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2017
Registreringsdato: 26.10.2017 -
CORMALL AGRO HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2012
Registreringsdato: 30.10.2012
Blå bog (fortsat)
Uwe har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 78 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.10.2012 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CORMALL AGRO HOLDING A/S -
Direktør
02.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.10.1999 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.11.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,9%
Uwe Jürgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLDINGSELSKABET AF 29.11.1985 A/S (ejer lige nu 39,9%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 11.045' DKK. Gennem holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 29.11.1985 A/S har Uwe derfor også andele i CORMALL AGRO HOLDING A/S (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Uwe Jürgensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor PWK EJENDOMME ApS (Nu: BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS) kunne fremvise et overskud på 8.399' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor HOLDINGSELSKABET AF 29.11.1985 A/S kunne fremvise et underskud på 6.903' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.132' DKK (PWK EJENDOMME ApS (Nu: BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 34.202' DKK (PWK EJENDOMME ApS (Nu: BOLIG & ERHVERV RANDERS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 30.804' DKK (KARNAPPEN SØNDERBORG ApS (Nu: BOLIG- & ERHVERVS HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Uwe' netværk er Peter Erik Hansen.