Henrik Lund
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 1989 (35 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLANENERGI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.790' DKK VIBORG VARME PRODUKTION A/S (2023) |
Største underskud: | -1.115' DKK VIBORG VARME PRODUKTION A/S (2022) |
Største egenkapital: | 12.697' DKK PLANENERGI (2023) |
Største gæld: | 321.759' DKK VIBORG VARME PRODUKTION A/S (2023) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos PLANENERGI (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rådgivende civilingeniør Henrik Lund (22 år 3 måneder) |
Seed: 1046226104
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1989 hos PLANENERGI i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Lund i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 30. september 1996.
Nu opererer virksomheden indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.478' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rådgivende civilingeniør Henrik Lund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Hanstholm Havn Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
VIBORG VARME PRODUKTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Hanstholm Havn Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
VIBORG VARME PRODUKTION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
SIESTEDT KOMPLEMENTAR 9 ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
08.12.2007 - 31.12.2019
Ejerandel: 0% -
Reel ejer
27.02.2018 - 02.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SIESTEDT KOMPLEMENTAR 9 ApS landede et overskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.790' DKK (VIBORG VARME PRODUKTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (SIESTEDT KOMPLEMENTAR 9 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.697' DKK (PLANENERGI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 145' DKK (SIESTEDT KOMPLEMENTAR 9 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Morten Abildgaard.