Per Raoul Eiberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sierke Skilte Design v/Per Sierke (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sierke Skilte Design v/Per Sierke (7 år 11 måneder) |
Seed: 486477979
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2001 hos Sierke Skilte Design v/Per Sierke i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Per Raoul Eiberg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Per i 7 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2008.
Tidslinje (2)
-
Sierke Skilte Design v/Per Sierke (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
Sierke Skilte Design v/Per Sierke (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2017 - 23.03.2020
Reel ejer
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Ronnie O'reilly.