Martin Kappel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kappel Invest v/ Martin Kappel (Ejer) |
Største overskud: | 9.486' DKK KAPPEL INVEST A/S (2020) |
Største underskud: | -2.335' DKK KAPPEL INVEST A/S (2023) |
Største egenkapital: | 51.519' DKK KAPPEL HOLDING AALBORG ApS (2021) |
Største gæld: | 110.752' DKK KAPPEL INVEST A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KAPPEL INVEST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KAPPEL INVEST A/S (17 år 3 måneder) |
Seed: 594717215
Karrieren som erhvervsleder startede i 2001 ved Kappel Invest v/ Martin Kappel (tidligere Udlejer Martin Kappel) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Kappel der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 7 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAPPEL HOLDING AALBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KAPPEL INVEST A/S
Via KAPPEL HOLDING AALBORG ApS
Direktørposter (2)
-
KAPPEL HOLDING AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2008 -
KAPPEL INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
KAPPEL INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
KH EJENDOMME, AALBORG ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2019
Registreringsdato: 29.01.2019 -
KH EJENDOMME, AALBORG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2016
Registreringsdato: 31.03.2016 -
Udlejer Martin Kappel (Nu: Kappel Invest v/ Martin Kappel) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
31.03.2016 - 29.01.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Kappel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KAPPEL HOLDING AALBORG ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 49.511' DKK. Gennem holdingselskabet KAPPEL HOLDING AALBORG ApS har Martin derfor også andele i KAPPEL INVEST A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Kappel, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor KAPPEL INVEST A/S kunne fremvise et overskud på 9.486' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KAPPEL INVEST A/S kunne fremvise et underskud på 2.335' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.335' DKK (KAPPEL INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.521' DKK (KAPPEL INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49.511' DKK (KAPPEL HOLDING AALBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Niels David Nielsen.