Finn Kehlet Schou
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JT HOLDING SVENDBORG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.623' DKK KERDIL HOLDING ApS (Nu: FRANK KERDIL ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -520' DKK KERDIL HOLDING ApS (Nu: FRANK KERDIL ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.091' DKK KERDIL HOLDING ApS (Nu: FRANK KERDIL ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 3.112' DKK KG HOLDING ApS (Nu: CALLTO HOLDING ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos M.S. ROSBÆK ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed (22 år 8 måneder) |
Seed: 1305828553
Det startede for alvor en dag i 1989 ved JT HOLDING SVENDBORG ApS (tidligere DRAS NR. 1164 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Finn Kehlet Schou i 10 år, før stoppet den 20. november 1999.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed
Bestyrelsesmedlem (Revisionsvirksomhedleder)Indtrådt: 02.03.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
M.S. ROSBÆK ApS
Removed as auditorDato: 17.08.2016
Registreringsdato: 17.08.2016 -
BYSTRUP TOTALBYG ApS (Nu: Bystrup Maskinsnedkeri ApS)
Removed as auditorDato: 05.02.2014
Registreringsdato: 05.02.2014 -
K & B MASKINFABRIK FYN ApS
Removed as auditorDato: 18.11.2011
Registreringsdato: 18.11.2011
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
18.01.2008 - 17.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
02.10.2006 - 05.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
02.10.2006 - 18.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
07.07.2006 - 15.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 6 måneder fra 2010 til i dag hos FKS Revision Registreret revisionsvirksomhed.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 185' DKK (BYSTRUP TOTALBYG ApS (Nu: Bystrup Maskinsnedkeri ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 13' DKK (KERDIL HOLDING ApS (Nu: FRANK KERDIL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.020' DKK (KERDIL HOLDING ApS (Nu: FRANK KERDIL ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 558' DKK (M.S. ROSBÆK ApS).