Morten Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Razorshop v/Morten Søndergaard (Ejer) |
Største overskud: | 1.518' DKK M Sondergaard Management IVS (Nu: M Sondergaard Management ApS) (2017) |
Største underskud: | -40.580' DKK NAVIAIR SURVEILLANCE A/S (2020) |
Største egenkapital: | 75.330' DKK NAVIAIR SURVEILLANCE A/S (2015) |
Største gæld: | 150.830' DKK NAVIAIR SURVEILLANCE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos M Sondergaard Management IVS (Nu: M Sondergaard Management ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af RAZORSHOP ApS (11 år 7 måneder) |
Seed: 1695838232
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 hos Razorshop v/Morten Søndergaard (tidligere Razorshop v/Morten Søndergaard) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Søndergaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Morten i 3 år 1 måned, inden stoppet den 30. december 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M Sondergaard Management ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
M Sondergaard Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2015
Tidslinje (10)
-
NAVIAIR SURVEILLANCE A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
NAVIAIR SURVEILLANCE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021 -
NAVIAIR SURVEILLANCE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.2020 - 31.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
25.10.2015 - 28.02.2022
Ejer og Direktør
25.10.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.07.2002 - 18.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2001 - 30.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor M Sondergaard Management IVS (Nu: M Sondergaard Management ApS) landede et overskud på 1.518' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NAVIAIR SURVEILLANCE A/S landede et underskud på 40.580' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 278' DKK (M Sondergaard Management IVS (Nu: M Sondergaard Management ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.327' DKK (NAVIAIR SURVEILLANCE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.743' DKK (M Sondergaard Management IVS (Nu: M Sondergaard Management ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.657' DKK (NAVIAIR SURVEILLANCE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Anne Søndergaard.