Troels Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Troels Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 2.722' DKK TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2021) |
Største underskud: | -2.063' DKK TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 6.248' DKK TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 18.394' DKK TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 83 årsværk hos TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TROELS HANSEN HOLDING ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1331421345
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 ved Troels Hansen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Troels Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Troels i 3 år 1 måned, før stoppet den 1. januar 2005.
Virksomheden opererede indenfor tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TROELS HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S
Via TROELS HANSEN HOLDING ApS -
York Living ApS
Via TROELS HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
TROELS HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2005 -
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2007 -
York Living ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.11.2007
Tidslinje (11)
-
Th. udlejning Aps
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
York Living ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021 -
Th. udlejning Aps (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2015
Registreringsdato: 12.09.2015
Blå bog (fortsat)
Troels har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
12.09.2015 - 18.06.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.11.2007 - 18.12.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.11.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2001 - 01.01.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Troels Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TROELS HANSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.774' DKK. Gennem holdingselskabet TROELS HANSEN HOLDING ApS har Troels derfor også andele i TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (100%) og York Living ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Troels Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S kunne fremvise et overskud på 2.722' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S kunne fremvise et underskud på 2.063' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.039' DKK (TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (TØMRERMESTER TROELS HANSEN ApS (Nu: TROELS HANSEN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.248' DKK (TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 138' DKK (York Living ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Betina Niebuhr.